• Создать аккаунт
  • Войти

УЧИМСЯ БЫСТРО УМНОЖАТЬ

Добавлено 15 февраля 2009, с комментарием:
УЧИМСЯ БЫСТРО УМНОЖАТЬУЧИМСЯ БЫСТРО УМНОЖАТЬУЧИМСЯ БЫСТРО УМНОЖАТЬУЧИМСЯ БЫСТРО УМНОЖАТЬ
Ссылка:
Код:
1 ролик
0 подписчиков
Чтобы оставлять комментарии, вы должны быть авторизованы. Если у вас нет логина, то пройдите регистрацию.

Вы также можете зарегистрироваться и войти через социальную сеть на выбор:
Mail.ru, Facebook, Vkontakte, Одноклассники
Одноклассники
Вот бы на русском
а 4е тут не понятного даже на англ языке понятно
Нас так ещё в начальных классах учат перемножать, так что видео не ново!
угу в классе пятом нас такому учили:)
пошел он нах со-своим умнажением детским
Хреновый у мужика англ.
Ели понятно, филиппинец что ли
у индусов такое произношение
скорее всего немец
А так пример хороший
Вы меня извините, но если умножать, скажем, 32 и 28 по этому алгоритму то произведение нихера не верно
в принципе можно 21*25 получится 21+15 (10 оставляем) = 36 и приписываем 0 = 360 и 11*15 = 165 итого 360 + 165 = 525 вот вам и ответ
или 32 * 28 ...32 + 18 = 50 и 22 * 18 = 396 итого 500 + 396 = 896 правда так дольше...
лучше ссср'овского образования не будет!
жалко только то что оно подходит к числам приближенным к 1оти
А нас такому методу не учили, весьма не плох, жаль что ограничения имеет. Вот и учили нас по СССРскому образованию умножать сначала старшие разряды, а потом к ним приплюсовывать произведение младших разрядов (то же что и в столбик, но так в уме и без карандаша легче)
А вдруг для детей!Пусть они и учат!+ ролику автор молодец!
о_О, если честно я такого не встречал никогда.
неплохая штуковина, надо запомнить
она работет только на десятичные числа
в принципе можно 21*25 получится 21+15 (10 оставляем) = 36 и приписываем 0 = 360 и 11*15 = 165 итого 360 + 165 = 525 вот вам и ответ
или 32 * 28 ...32 + 18 = 50 и 22 * 18 = 396 итого 500 + 396 = 896 правда так дольше... но зато по теории
жду ваших ответов...
21+15 (10 оставляем) = 36 и приписываем 0 = 360 и 11*15 = 165 итого 360 + 165 = 525... 10 оставляем от 21... тогда почему в след примере 32 * 28 ...32 + 18 = 50 и 22 * 18 = 396 ты оставил 10 от 32?
я в первом примере отнял от 25 а во втором отнял от 28
даже можно их просто сложить например во втором: (32+28-10)*10 ( от перемены мест не меняется) + (32-10)*(28-10)=896, вот и формула a*b = (a+b-10) + (a-10)*(b-10)
интересно а формулу можно вывести?
ну хз у меня в уме быстрей получается 12*12=144 + 12=156 зачем писать и тэд.
Да.. в уме быстрей получается...
Вот трехзначные сичла пускай он по этой системе поперемножает..
Хостинг в Казахстане
Рейтинг@Mail.ru
SSL certificates